Dogfen lywodraethu BRITISH YOUTH BAND ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 277591
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 DECEMBER 1978 AS AMENDED 14 JUNE 1994, 30 NOVEMBER 1996, 26 NOVEMBER 2000, 20 NOVEMBER 2005, 29 NOVEMBER 2009 AND 28 NOVEMBER 2010 AS AMENDED ON 10 MAR 2012 AS AMENDED ON 09 MAR 2013 AS AMENDED ON 08 MAR 2014 AS AMENDED ON 04 APR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN RELATION TO YOUTH BANDS
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.