Hanes ariannol JUBILEE WALKWAY TRUST

Rhif yr elusen: 277624
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £60.61k £10.83k £65.93k £14.14k £80.00k
Cyfanswm gwariant £58.86k £36.91k £47.35k £22.43k £78.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A