THE RABBI MEIR BAAL HANESS - AHAVAS ZION - KOLLEL SIEBENBURGEN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the benefit of worldwide charitable institutions as determined by the trustees
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hackney
- Israel
Llywodraethu
- 09 Mai 1979: Cofrestrwyd
- Kaddish & Mishnayos (Enw gwaith)
- T.R.M.B.H. K.S.T. (Enw gwaith)
- T.R.M.B.H. Kolel Seibenburgen Trust (Enw gwaith)
- THE RABBI MAIER BAAL HANESS KOLEL SEIBENBURGEN TRUST (Enw gwaith)
- THE RABBI MAIER BAAL HANESS KOLEL SEIBENBURGEN TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Zoldan | Ymddiriedolwr | 14 August 2019 |
|
|
||||
Rabbi Akiva Schlesinger | Ymddiriedolwr | 26 June 2017 |
|
|
||||
MARCUS LANDAU | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £90.73k | £91.81k | £107.91k | £136.21k | £103.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £107.60k | £115.96k | £66.68k | £151.87k | £120.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Chwefror 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Chwefror 2024 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Mawrth 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Mawrth 2023 | 44 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Ebrill 2022 | 70 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 20TH FEBRUARY 1979 as amended on 11 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITIES CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES IN ANY PART OF THE WORLD IN SUCH SHARES AND IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 CRAVEN WALK
LONDON
N16 6BS
- Ffôn:
- 020 8802 9517
- E-bost:
- rmbhlondon@gmail.com
- Gwefan:
-
trmbh.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window