THE WAREHOUSE CHRISTIAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The short & long term objects of the Charity are for the Skillway arm to provide apprentice style training for young people up to school leaving age in a variety of manual skills,together with pastoral support and for The Cellar Camino Cafe to remain a focal point of serving presence and love with an openess to receiving all those who are lonely or distressed.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
28 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Awst 1979: Cofrestrwyd
- SKILLWAY (Enw gwaith)
- THE CELLAR CHRISTIAN COFFEE BAR (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Courtney Williams | Cadeirydd | 20 April 2023 |
|
|
||||
Ian Michael Tomes | Ymddiriedolwr | 28 January 2023 |
|
|
||||
SIMON FRANCIS CROWTHER | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
DR CHRIS JAGGER | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|||||
Tak Lop Ko | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|||||
Dr Derek Pollard OBE FRSC | Ymddiriedolwr | 07 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Charles BLAGDEN | Ymddiriedolwr | 03 July 2019 |
|
|
||||
David Ian Oakden | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Alison Mary Oakden | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Nick Harris | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|
||||
SHELAGH MACDONALD GODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £248.94k | £135.83k | £183.83k | £185.98k | £204.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £187.53k | £128.71k | £159.79k | £212.46k | £212.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £13.90k | N/A | £3.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7TH FEBRUARY 1979
Gwrthrychau elusennol
TO SPREAD THE CHRISTIAN GOSPEL PARTICULARLY AMONGST YOUNG PEOPLE IN GODALMING AND ELSEWHERE.
Maes buddion
GODALMING AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Cellar Camino Cafe
THE BURYS
GODALMING
Surrey
GU7 1HR
- Ffôn:
- 01483417097
- E-bost:
- info@thecellarcafe.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window