Ymddiriedolwyr ULCOMBE NEW VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 277642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jessica Mary Norman Ymddiriedolwr 29 May 2024
RELIEF AID LOGISTICS
Derbyniwyd: Ar amser
David Norman Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Mark Grimsdale Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Trevor John Sharp Ymddiriedolwr 11 March 2024
Dim ar gofnod
Simon Odam Ymddiriedolwr 11 July 2023
Dim ar gofnod
RICHARD PILBOROUGH Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Tracy Anne Cavender Watton Ymddiriedolwr 08 January 2019
Dim ar gofnod
Sara Jackson Ymddiriedolwr 04 December 2018
Dim ar gofnod
Deborah Michaela Boland Ymddiriedolwr 01 June 2017
Dim ar gofnod
Janine Monk Ymddiriedolwr 21 March 2017
Dim ar gofnod