THE FRIENDS OF FULHAM PALACE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To inform local residents and the public generally of the historical importance of Fulham Palace and its botanical gardens.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 01 Chwefror 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140088 FULHAM PALACE TRUST
- 19 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- 01 Chwefror 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.62k | £18.93k | £17.80k | £21.16k | £12.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.59k | £14.22k | £15.68k | £18.60k | £9.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 16 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 14 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH APRIL 1979 AS AMENDED ON 17 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE FULHAM PALACE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY, AND ESPECIALLY THE INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND OTHER NEIGHBOURING BOROUGHS, BY RAISING AWARENESS OF THE SITE'S ARCHAEOLOGY, ARCHITECTURE, HISTORY AND HORTICULTURE 2) TO PROVIDE SUPPORT TO FULHAM PALACE TRUST (1140088), OR OTHER GOVERNING BODY, FOR THE RESTORATION AND MAINTENANCE OF FULHAM PALACE'S BUILDING, GARDENS AND COLLECTIONS, INCLUDING THE ACQUISITION OF NEW COLLECTION ITEMS AND OTHER POTENTIAL PROJECTS FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC GENERALLY AND PRESERVATION OF FULHAM PALACE AND ITS GROUNDS AND BUILDINGS FOR FUTURE GENERATIONS
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window