Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY
Rhif yr elusen: 277825
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £756.06k | £672.81k | £464.07k | £485.69k | £698.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £662.67k | £634.91k | £332.58k | £348.41k | £664.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £57.21k | £55.59k | N/A | N/A | £49.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £107.43k | £107.48k | N/A | N/A | £166.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £590.95k | £508.57k | N/A | N/A | £461.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £471 | £659 | N/A | N/A | £21.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £500 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £595.95k | £620.49k | N/A | N/A | £585.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.71k | £14.42k | N/A | N/A | £11.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.68k | N/A | N/A | £421.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £21.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £50.01k | £0 | N/A | N/A | £67.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.