Ymddiriedolwyr BRITISH ASSOCIATION FOR PSYCHOPHARMACOLOGY
Rhif yr elusen: 277825

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Catherine Harmer | Cadeirydd | 25 July 2022 |
|
|
||||
Professor Hannah Frances Clarke | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Professor Valeria Mondelli | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Naomi Anne Fineberg | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|
||||
Dr Alexandra Pike | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Dr David Stephen Dickens | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Peter Rogers | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Carmine Pariante | Ymddiriedolwr | 24 July 2023 |
|
|
||||
Dr Digby Quested | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Dr Sameer Jauhar | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Professor David Stewart Baldwin | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Dr Susannah Murphy | Ymddiriedolwr | 20 July 2020 |
|
|
||||
Dr Madeleine Victoria King | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Dr Anthony Christopher Vernon | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Professor Rachel Anne Upthegrove | Ymddiriedolwr | 03 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.