WINDMILL GATEWAY CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
windmill gateway club operates to provide youth club acivities for young people with special needs in a safe environment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2015
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Lambeth
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOLITA BARTLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LISA TRIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUSTINE MCKAY BAYO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUNE STILLMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IRENE JUNE TRIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOUISE YING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TERRY TRIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN GRIEFF | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2014 | 30/09/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.49k | £16.84k | £14.18k | £3.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.97k | £19.94k | £14.95k | £1.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 298 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 664 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 664 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1029 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1029 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1394 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1394 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1759 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1759 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21ST MAY 1979. MODEL MENCAP CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 2004.
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF PEOPLE WITH A LEARNING DISABILITY IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF HELP AND SUPPORT FOR THEM AND FOR THEIR FAMILIES, DEPENDANTS AND CARERS, AND TO PREVENT LEARNING DISABILITIES FOR THE PUBLIC BENEFIT AND TO ADVANCE RELIGION AMONGST PERSONS WITH A LEARNING DISABILITY; AND B) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR PEOPLE WHO HAVE NEED THEREOF BY REASON OF LEARNING DISABILITY WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF LAMBETH
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 CAMBRAY ROAD
LONDON
SW12 0DX
- Ffôn:
- 02086752766
- E-bost:
- i.trim@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window