Hanes ariannol YOUTH CONCERN
Rhif yr elusen: 277935
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £124.82k | £151.42k | £177.39k | £200.02k | £209.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.05k | £139.68k | £170.18k | £185.36k | £197.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £26.42k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £66.00k | £16.10k | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.