THE HEAD AND NECK CANCER RESEARCH TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research into head and neck cancers, development of treatment, funding of research staff, provision of research facilities and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Mehefin 2013: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142037 Oracle Head and Neck Cancer UK Limited
- 18 Mehefin 1979: Cofrestrwyd
- 20 Mehefin 2013: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- H & NCRT (Enw gwaith)
- HEAD & NECK CANCER RESEARCH TRUST (Enw gwaith)
- ORACLE CANCER TRUST (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 31/05/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £208.11k | £298.02k | £452.86k | £111.00k | £218.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £196.97k | £184.94k | £575.20k | £343.50k | £914.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2011 | 16 Ionawr 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2011 | 22 Mawrth 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | 02 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | 04 Chwefror 2011 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1ST MARCH 1979 AND AMENDED 12TH OCTOBER 1979
Gwrthrychau elusennol
RESEARCH INTO ALL MATTERS CONNECTED WITH OR BEARING ON THE CAUSES PREVENTION TREATMENT AND CURE OF CANCER TO INCLUDE RESEARCH INTO AND TO ADVACE THE ART AND SCIENCE OF SURGERY AS APPLIED TO CANCER OF THE HEAD AND NECK, AND FOR THE PUBLICATION AND DISSEMINATION OF THE RESULTS OF SUCH RESEARCHES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window