Hanes ariannol GINGERBREAD CORNER
Rhif yr elusen: 278093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (134 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.09m | £757.76k | £720.51k | £741.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.04m | £921.51k | £793.29k | £797.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.21k | £200.56k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £17.57k | £18.21k | £200.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.87k | £11.01k | £527 | £1.51k | £7.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.01m | £1.04m | £500.60k | £652.58k | £687.60k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £229 | £451 | £76 | £9 | £206 | |
|
Incwm - Arall | £33.19k | £26.66k | £56.00k | £66.42k | £46.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.04m | £914.77k | £792.98k | £796.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.70k | £7.57k | £6.74k | £312 | £342 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.20k | £6.68k | £5.56k | £3.72k | £4.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.