Hanes ariannol JOHN AND FREDA COLEMAN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 278223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.00k £11.50k £13.00k £12.53k £13.77k
Cyfanswm gwariant £91.00k £75.77k £90.00k £82.21k £60.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A