Hanes ariannol CHIPPING NORTON PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 278247
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £81.71k | £77.26k | £65.45k | £66.30k | £85.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.24k | £74.58k | £66.00k | £67.84k | £85.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £71.94k | N/A | N/A | N/A | £82.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £850 | £1.10k | N/A | £2.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.