ymddiriedolwyr STACEY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 278364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teresa Newton | Cadeirydd | 01 June 2024 |
|
|
||||
LYNN COLLINS | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
THOMAS FOX | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Richard Flanders | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Stephanie Fiford | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Darren Sanders Cllr | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|||||
CLLR LYNNE STAGG | Ymddiriedolwr | 17 January 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.