ymddiriedolwyr SOCIETY FOR LANDSCAPE STUDIES
Rhif yr elusen: 278393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (38 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR CHARLES WATKINS | Cadeirydd |
|
||||||
Richard Sidney Clarke | Ymddiriedolwr | 06 February 2022 |
|
|
||||
Alice Harvey-Fishenden | Ymddiriedolwr | 26 September 2021 |
|
|
||||
Francis Hadrian Cook | Ymddiriedolwr | 20 October 2019 |
|
|
||||
Philip Davies | Ymddiriedolwr | 16 October 2016 |
|
|
||||
Professor Hugh Clout | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
KATHERINE MARGARET BARKER MA | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
ANTHONY ROBINSON | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
||||
JEREMY LAKE | Ymddiriedolwr | 23 October 2012 |
|
|
||||
Dr MARK RILEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr DELLA HOOKE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr SIMON DRAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARGARET FAULL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.