Ymddiriedolwyr BLEWBURY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 278403

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Christopher Grant Forman | Cadeirydd | 21 March 2023 |
|
|
||||
Jill Allen | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Catherine Elizabeth Mitchell | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Antony Martin Mather | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Penny Ann Brassell | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Karen Cynthia Forman | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Dermot Colin Anthony Mathias | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Anthony Frederick Salter | Ymddiriedolwr | 15 April 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.