NORWICH CHAMBER MUSIC

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The club promotes professional music recitals and concerts and other related activities. It promotes educational projects with professional musicians for schoolchildren and young adults in Norfolk and Norwich.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
Llywodraethu
- 17 Medi 1979: Cofrestrwyd
- NCM (Enw gwaith)
- NORFOLK & NORWICH CHAMBER MUSIC (Enw blaenorol)
- NORFOLK AND NORWICH MUSIC CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Campbell DELVIN | Cadeirydd | 01 December 2020 |
|
|
||||
Josephine Curry | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Dr Timothy Matthew Gent | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Juliet Rickard | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Jill Christine Halliday | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|||||
Dr John James Harris-Hall | Ymddiriedolwr | 25 September 2022 |
|
|
||||
Stephen Orton | Ymddiriedolwr | 04 December 2021 |
|
|
||||
CLARA ELIZABETH CROCKATT | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
YARASLAVA KHIMYAK | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
JULIA ANNA DONAT | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
Helen Colyer | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.20k | £45.85k | £45.85k | £70.69k | £79.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £95.39k | £42.34k | £42.34k | £93.37k | £95.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 04 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/06/1978 AS AMENDED ON 03/09/2003 AS AMENDED ON 07/09/2013 AS AMENDED ON 09 OCT 2019 AS AMENDED ON 20 MAY 2020
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN MUSICAL KNOWLEDGE AND APPRECIATION BY@ THE PROMOTION OF PROFESSIONAL MUSIC RECITALS AND CONCERTS, AND OTHER RELATED ACTIVITIES. THE PROMOTION OF EDUCATIONAL PROJECTS WITH PROFESSIONAL FOR SCHOOL CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN NORFOLK AND NORWICH
Maes buddion
NORFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Maltsters
Station Road
Pulham St Mary
Diss
Norfolk
IP21 4QT
- Ffôn:
- 01379 608452
- E-bost:
- info@norwichchambermusic.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window