1ST WOOLSTON (ITCHEN) RANGER UNIT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Woolston Rangers is a Senior Section unit of GirlguidingUK. The unit currently has girls aged 14 to 19 who run their own programme, with the support of their adult leaders. They work on a scheme called Look Wider taking part in activities, giving service to the community and developing their skills across a variety of areas including Independent Living, Enjoying the Out of Doors and Creativity.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Southampton
Llywodraethu
- 26 Medi 1979: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- WOOLSTON RANGERS (Enw gwaith)
- THE ITCHEN DISTRICT RANGER GUIDE UNIT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2008 | 31/08/2009 | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62k | £264 | £315 | £629 | £582 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.31k | £634 | £720 | £181 | £541 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 10 Mai 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 25 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 14TH DECEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF GIRLS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
ITCHEN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window