LYRIC THEATRE HAMMERSMITH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We produce and present a high quality, accessible programme of contemporary theatre for audiences of all ages and backgrounds from West London and beyond. We also devise and deliver high quality creative learning activities for young people so that they can participate in the arts and develop their personal, social, educational and creative potential.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£6,353,565
Roddion a chymynroddion | £1.89m | |
Weithgareddau elusennol | £3.43m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £969.63k | |
Buddsoddiadau | £69.79k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£7,439,054
Codi arian | £1.06m | |
Weithgareddau elusennol | £6.38m | |
Arall | £0 |
-£3,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,389,532 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.06m | |
Gwariant elusennol | £6.38m |
Pobl

103 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£70k i £80k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Medi 1979: Cofrestrwyd
- LYRIC HAMMERSMITH (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Whiddington CBE | Ymddiriedolwr | 25 September 2024 |
|
|||||
Shivani Jaswal | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Lisa Jayne Popham | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Harbinder Singh Birdi | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Oliver George Mackwood | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Nikolaos Souslous | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Nicole Trehy | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|||||
Lorraine Heggessey | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|||||
Lameya Chaudhury | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
David Albert Clark Greig | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
JULIE MOLLOY | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
David Sharkey | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Bora Kwon | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
||||
Liz Elston Mayhew | Ymddiriedolwr | 27 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.07m | £3.64m | £3.96m | £4.90m | £6.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.93m | £2.90m | £4.89m | £6.41m | £7.44m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.36m | £2.57m | £1.79m | £1.35m | £1.39m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £3.40m | £2.18m | £1.78m | £1.89m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.23m | £118.13k | £495.48k | £852.19k | £969.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.06m | £118.06k | £1.28m | £2.25m | £3.43m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.60k | £2.13k | £2.25k | £28.89k | £69.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.45m | £2.42m | £4.14m | £5.17m | £6.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.48m | £478.33k | £747.87k | £1.24m | £1.06m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.57k | £18.97k | £29.33k | £36.15k | £32.79k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £8.84m | £8.32m | £7.88m | £7.43m | £6.98m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £3 | |
|
Cyfanswm asedau | £2.29m | £3.26m | £3.55m | £3.07m | £3.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £925.63k | £624.78k | £1.16m | £1.22m | £1.26m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14TH AUGUST 1979, AMENDED 13TH MARCH 2002 AND 21ST APRIL 2004 as amended on 11 Dec 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC AND IN PARTICULAR OF PERSONS WHO LIVE OR WORK IN THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM AND IN THE WEST OF LONDON IN THE ARTS INCLUDING BUT WITHOUT LIMITING THE FOREGOING THE ARTS OF DRAMA BALLET MIME DANCE MUSIC SINGING AND OPERA AND FOR SUCH PURPOSE TO ESTABLISH OPERATE AND MANAGE AND ADMINISTER THE LYRIC THEATRE (INCLUDING THE MAIN AUDITORIUM STUDIO THEATRE AND FOYERS THEREOF) THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE PUBLIC AND IN PARTICULAR PERSONS WHO LIVE AND WORK IN THE LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM IF SUCH PROVISION IS IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE WITHIN THE MEANING OF THE RECREATIONAL CHARITIES ACT 1958.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF HAMMERSMITH AND FULHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lyric Theatre
Lyric Square
King Street
London
W6 0QL
- Ffôn:
- 02087416822
- E-bost:
- enquiries@lyric.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window