CONQUEST ART
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF AND REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE, ASSISTING THEM THROUGH THE ACTIVE PARTICIPATION IN THE VISUAL ARTS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
- Dorset
- Hampshire
- Suffolk
- Surrey
- Swydd Gaerwrangon
- Wirral
Llywodraethu
- 11 Medi 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1171582 CONQUEST ART CIO
- 16 Medi 1979: Cofrestrwyd
- 11 Medi 2017: Tynnwyd (WEDI UNO)
- CONQUEST ART ENRICHING THE LIVES OF PHYSICALLY DISABLED PEOPLE (Enw gwaith)
- CONQUEST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.41k | £51.17k | £55.26k | £149.44k | £54.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.29k | £52.77k | £49.39k | £52.58k | £60.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 03 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | 03 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 12 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 12 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 14 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 14 Ebrill 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 29 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 17 Mehefin 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 MAY 1979 AS AMENDED ON 10 APRIL 1997 AND 23 SEPTEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF AND REHABILITATION OF THE PHYSICALLY DISABLED AND IN PARTICULAR BY ENCOURAGING THEM TO LEAD FULL AND MORE ACTIVE LIVES BY ASSISTING THEM WHEREVER POSSIBLE TO OVERCOME THEIR DISABILITIES. B) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE ARTS FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window