Dogfen lywodraethu THE SOCIETY OF COLLEGE, NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES
Rhif yr elusen: 278550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 JULY 1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 MARCH 1985, 25 APRIL 1994, 20 APRIL 2001, 10 APRIL 2002 AND 6 APRIL 2005. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03/07/2015
Gwrthrychau elusennol
GENERALLY TO PROMOTE AND ADVANCE THE SCIENCE AND PRACTICE OF LIBRARIANSHIP AND TO IMPROVE THE OVERALL STANDARDS OF NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.