Dogfen lywodraethu MAYFLOWER PERFORMING ARTS GROUP
Rhif yr elusen: 278645
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (22 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION FORMALLY ADOPTED 28 NOVEMBER 1979 AS AMENDED 23 NOVEMBER 1983 AND 2 SEPTEMBER 1985 AND 21 NOVEMBER 1988 AS AMENDED 6TH DECEMBER 2002
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF DANCE AND DANCE WITH EQUIPMENT IN THE FORM OF A COLOURGUARD TEAM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BILLERICAY AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.