ymddiriedolwyr 2ND NAILSEA (HOLY TRINITY) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 278672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver David Ellis | Cadeirydd | 06 September 2021 |
|
|
||||
Graham Russell Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Toni Louise Jacobs | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|
||||
Robin Stewart Macintosh | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
MR Phil Eveleigh | Ymddiriedolwr | 19 June 2017 |
|
|
||||
Stephen Parker | Ymddiriedolwr | 18 June 2014 |
|
|
||||
Sharron Jones | Ymddiriedolwr | 17 June 2014 |
|
|
||||
Ann Parker | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.