OGBOURNE ST GEORGE VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides buildings/facilities/open space for general public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 20 Ebrill 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin David Jeffery | Cadeirydd | 26 June 2017 |
|
|
||||
Georgie Bevan | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Char Utton | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|
||||
Mary Quigley | Ymddiriedolwr | 10 February 2025 |
|
|||||
Caroline Joy Iliffe | Ymddiriedolwr | 29 August 2022 |
|
|
||||
Samuel Timothy Einar Frost | Ymddiriedolwr | 27 June 2021 |
|
|
||||
Rev ROGER POWELL | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|||||
Louise Marie Procter | Ymddiriedolwr | 02 November 2016 |
|
|
||||
TIMOTHY OLIVER FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.25k | £2.94k | £4.53k | £14.99k | £7.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.95k | £3.85k | £3.93k | £16.56k | £6.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 14 JUNE 1983.
Gwrthrychau elusennol
A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF HE BENEFICIAL AREA WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND OTHER FORM OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
THE PARISH OF OGBOURNE ST. GEORGE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
8 Jubbs Lane
Ogbourne St. George
MARLBOROUGH
Wiltshire
SN8 1SR
- Ffôn:
- 01672 841485
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window