Hanes ariannol THE CENTRAL COUNCIL OF CHURCH BELL RINGERS RESCUE FUND FOR REDUNDANT BELLS

Rhif yr elusen: 278816
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £77 £210 £150 £1.04k £66
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A