Ymddiriedolwyr THE SOCIETY FOR LATIN AMERICAN STUDIES
Rhif yr elusen: 278817

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr MARIEKE RIETHOF | Cadeirydd | 26 April 2016 |
|
|
||||
Dr Penny Miles | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Geoffrey William Maguire | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Yaniedys Arencibia Coloma | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Sarah Bowskill | Ymddiriedolwr | 31 March 2023 |
|
|
||||
Dr Catriona Jane McAllister | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Dr Karol Valderrama-Burgos | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Dr Rebecca Heather Ogden | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Dr Paul Merchant | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.