THE KIPLING SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Kipling Society is for anyone interested in the prose and verse and life and times of Rudyard Kipling (1865-1936). It organises meetings and other events with guest speakers, manages a website and other on-line presences, publishes a newsletter and a peer-reviewed quarterly journal, maintains a library, and organises writing competitions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Awstralia
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- India
- Ukrain
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 30 Tachwedd 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alex Bubb | Cadeirydd | 10 September 2014 |
|
|
||||
Ian Bell | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Rufus Vaughan-Spruce | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Dr Erin Louttit | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Dr Fred Lerner | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Paolo D'Indinosante | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|
||||
Andrew Scragg | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
David Forsyth | Ymddiriedolwr | 23 September 2020 |
|
|
||||
Captain Christopher Morrison RN | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
John Walker | Ymddiriedolwr | 10 July 2019 |
|
|
||||
Fiona Patricia Marie Renshaw | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT KIPLING | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|||||
DR MARY CECILY HAMER | Ymddiriedolwr | 04 October 2012 |
|
|
||||
PROFESSOR JANET ELISABETH MONTEFIORE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.12k | £15.52k | £16.81k | £15.51k | £16.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.82k | £13.39k | £25.21k | £19.43k | £12.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 25TH OCTOBER 1979 AS AMENDED 14TH JULY 1999 AS AMENDED ON 10 SEP 2014 as amended on 10 Jul 2019 as amended on 05 Jul 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION BY THE PROMOTION OF THE STUDY AND APPRECIATION OF THE LIFE AND WORKS OF RUDYARD KIPLING.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Bay Tree House
Doomsday Garden
HORSHAM
RH13 6LB
- Ffôn:
- 07801680516
- E-bost:
- michaelrkipling@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window