ymddiriedolwyr THE MAMMAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 278918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferozah Mariam Mahmood | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Dr Merryl Clare Parle-Gelling | Ymddiriedolwr | 04 August 2023 |
|
|
||||
Anthony Richard Parker | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|||||
Derek Geoffrey Crawley | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Rosemary Toney | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Helen Mitcheson | Ymddiriedolwr | 10 April 2022 |
|
|
||||
Dr Stephanie Wray | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Dr Timothy David Hounsome | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Sally Ann Hayns | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Penelope Anne Lewns | Ymddiriedolwr | 06 June 2020 |
|
|||||
Dr Dawn Millicent Scott | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Dr Ruairidh Donald Campbell | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Graham Craig Smith | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
Rodger Douglas Pressland | Ymddiriedolwr | 27 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.