ymddiriedolwyr ST BEDE'S SCHOOL TRUST SUSSEX
Rhif yr elusen: 278950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippa Southern | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|||||
Alex William Targett | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
Stephen Avery | Ymddiriedolwr | 14 September 2024 |
|
|
||||
Giles Perrin | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Charles Arthur Haywood | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|||||
Victoria Ellen Amelia Parker | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||
Gautam Kakar | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Kyle Siwek | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||
Marios Kyriaki Pattihis | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|||||
Rev Jeremy Jonathan Nicholas Sykes | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|
||||
Dr Charlotte Lemaigre | Ymddiriedolwr | 13 March 2021 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Jelly | Ymddiriedolwr | 17 March 2018 |
|
|
||||
Dermot Keegan | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||
Nicholas Andrew Mercer BA | Ymddiriedolwr | 19 November 2016 |
|
|||||
John Warwick Burbidge | Ymddiriedolwr | 22 November 2014 |
|
|
||||
Catherine Mary Nash BEd | Ymddiriedolwr | 21 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.