ymddiriedolwyr THE SALMON YOUTH CENTRE IN BERMONDSEY
Rhif yr elusen: 278979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Greenwood | Cadeirydd | 12 March 2001 |
|
|
||||
Karrie Miller | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Ernestina Larbi-Odam | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Jeffeth Thompson | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Doug Cruz | Ymddiriedolwr | 15 October 2023 |
|
|
||||
Kiki Okiremute Kazim | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Marie Ann Skelton | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
Carl Gunther Bauer | Ymddiriedolwr | 19 May 2014 |
|
|
||||
Peter Knight | Ymddiriedolwr | 03 December 2013 |
|
|
||||
ROBERT GLEAVES | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||
SARA PATRICIA MANWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.