NEWBERY LODGE PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates Pre School, Tweenies (stepping stone from toddlers to pre-school), Toddler Group and Holiday Club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Reading
Llywodraethu
- 17 Ionawr 1980: Cofrestrwyd
- 24 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- NEWBERY LODGE PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 31/01/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.37k | £35.91k | £43.32k | £34.03k | £25.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.20k | £34.47k | £41.33k | £34.19k | £29.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.41k | £29.16k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.27k | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2017 | 23 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2017 | 23 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2016 | 30 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2016 | 30 Tachwedd 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2015 | 22 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2015 | 22 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2014 | 23 Awst 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2014 | 23 Awst 2014 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/09/1979 AS AMENDED ON 02/03/2011 AS AMENDED ON 01/03/2012 AS AMENDED ON 03/07/2015 AS AMENDED ON 28/11/2015 AS AMENDED ON 08/03/2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window