ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE ROYAL LONDON HOSPITAL (WHITECHAPEL)
Rhif yr elusen: 279009
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH WALKER | Cadeirydd | 05 October 2015 |
|
|||||
Suzanne Pearson Cantelo | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Kathryn Jessie WARK | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Professor Paul Stanley Wright | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||
Neil Fletcher | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Shreeraj Kishorji LATURIA | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Richard Hugh GARDNER | Ymddiriedolwr | 20 November 2019 |
|
|
||||
Mary Mackintosh DENHOLM | Ymddiriedolwr | 18 October 2018 |
|
|
||||
Jonathan Evans | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Jane Clark | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Janet Ridding | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
John Clark | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Professor T Beedham | Ymddiriedolwr | 01 October 2015 |
|
|||||
ELIZABETH JEAN ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN KOPELMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.