THANET CHAMBER CHOIR

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Thanet Chamber Choir, in the socially deprived area of Thanet, performs four concerts a year of music from the Renaissance to the present day, one exclusively for charity. Rehearsals are once a week during school terms. Quiz nights are organised once or twice a year. Choir members of all ages come from Thanet or the nearer parts of Kent. The choir aims at musical excellence.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1979: Cofrestrwyd
- THE SEVENTY CHAMBER CHOIR OF THANET (Enw gwaith)
- THE SEVENTY CHAMBER CHOIR OF THANET (Enw blaenorol)
- THE SEVENTY CHOIR (Enw blaenorol)
- THE SEVENTY CHOIR OF THANET (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW HILLIER | Cadeirydd | 02 November 2015 |
|
|
||||
Christina Maxted | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Nightingale | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|
||||
Ellie Andrassy | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
James Chappell | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Lynn Myhill | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
IONA McINTOSH | Ymddiriedolwr | 17 March 2014 |
|
|
||||
MARGARET TILBURY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.28k | £2.77k | £6.68k | £16.97k | £11.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.85k | £3.15k | £7.19k | £16.19k | £8.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 12 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 2ND JULY 1979 AS AMENDED 16TH JANUARY 1982 AND 18TH JANUARY 1986, AS AMENDED 14TH OCTOBER 2002 AND 13TH OCTOBER 2003, AS AMENDED ON 13 NOV 2017
Gwrthrychau elusennol
THE AIM AND PURPOSE OF THE CHOIR SHALL BE THE STUDY AND PRACTICE OF CHORAL MUSIC WITH A PARTICULAR EMPHASIS ON CHORAL CHAMBER MUSIC, TO FOSTER PUBLIC KNOWLEDGE AND APPRECIATION OF SUCH MUSIC BY MEANS OF PUBLIC PERFORMANCE.
Maes buddion
THANET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Salisbury Avenue
RAMSGATE
Kent
CT11 7LH
- Ffôn:
- 01843582146
- E-bost:
- thanetchamberchoir@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window