Hanes ariannol THE KAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 279060
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2007 05/04/2008 05/04/2009 05/04/2010 05/04/2011
Cyfanswm Incwm Gros £8.60k £5.33k £3.17k £9.49k £9.55k
Cyfanswm gwariant £12.35k £11.95k £5.54k £11.88k £13.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A