THE UNITED REFORMED CHURCH HISTORY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of the Journal for members and others; holding annual meetings for study of the United Reformed Church and the traditions from which it comes; provision of an enquiry service for the public, both at home and abroad; care of archives for the Church and provision of library services; the making of grants to members of the public intending to publish relevant research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Chwefror 1980: Cofrestrwyd
- CHURCHES OF CHRIST HISTORICAL SOCIETY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Dr DAVID GEORGE CORNICK | Cadeirydd | 08 September 2018 |
|
|
||||||||||||
Dr Simone Maghenzani | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||||||||||
Dr ANNE SAMSON | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||||||||||
JEAN MARGARET WYBER | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|||||||||||||
Rev FLEUR ST CLAIR HOUSTON | Ymddiriedolwr | 23 July 2016 |
|
|
||||||||||||
JOHN GEORGE ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||||||
Rev MICHAEL JAGESSAR | Ymddiriedolwr | 05 July 2014 |
|
|
||||||||||||
REVD DR ROBERT PHILIP POPE | Ymddiriedolwr | 03 September 2011 |
|
|
||||||||||||
REVD DR MICHAEL HOPKINS | Ymddiriedolwr | 03 July 2009 |
|
|||||||||||||
REV PROF DAVID MICHAEL THOMPSON MA PHD BD | Ymddiriedolwr | 16 September 2005 |
|
|||||||||||||
REVD CHRIS DAMP | Ymddiriedolwr | 16 September 2005 |
|
|
||||||||||||
PROFESSOR CLYDE BINFIELD | Ymddiriedolwr | 05 September 2005 |
|
|
||||||||||||
REVD DR KIRSTY THORPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.03k | £5.62k | £6.49k | £10.86k | £9.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19k | £2.32k | £3.17k | £11.68k | £3.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 26 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 09 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31ST JULY 1979 AS AMENDED ON THE 17TH SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE SOCIETY SHALL BE TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH, AND IN PARTICULAR; (A) TO ENCOURAGE INTEREST IN AND TO PROMOTE THE STUDY OF THE HISTORY OF THE UNITED REFORMED CHURCH WITH ITS ANTECEDENTS WITHIN THE CONGREGATIONAL, PRESBYTERIAN AND CHURCHES OF CHRIST TRADITIONS AND RELATED MOVEMENTS AND CHURCHES, THEIR ORIGINS, PRINCIPLES, THEOLOGY, CHURCHES AND MISSIONS; (B) TO PUBLISH A JOURNAL REGULARLY, AND SUCH OTHER PUBLICATIONS AS THE COUNCIL FROM TIME TO TIME DETERMINE; (C) TO PROVIDE AN ANNUAL LECTURE; (D) TO ENCOURAGE THE COLLECTION AND PRESERVATION OF HISTORICAL RECORDS AND WHERE APPROPRIATE TO ACT AS CUSTODIAN, BY ARRANGEMENT WITH THE UNITED REFORMED CHURCH, OF MANUSCRIPTS, BOOKS, PORTRAITS, PAINTINGS AND OTHER RELEVANT OBJECTS BELONGING TO THE CHURCH; (E) TO MAKE GRANTS FOR THE PURSUIT OF HISTORICAL STUDIES IN CONNECTION WITH THE CHURCHES AND MOVEMENTS REFERRED TO IN (A).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTMINSTER COLLEGE
MADINGLEY ROAD
CAMBRIDGE
CB3 0AA
- Ffôn:
- 01223362500
- E-bost:
- jeanwyber@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window