ymddiriedolwyr FRIENDS OF BEDFORDSHIRE YOUTH MUSIC
Rhif yr elusen: 279218
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diann Chatfield | Cadeirydd | 01 October 2023 |
|
|
||||||||
MARK J BROMLEY | Ymddiriedolwr | 22 July 2023 |
|
|
||||||||
John Wheeler Cllr | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||||
JOHN SHEEHAN | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||||||
MICHAEL MELIA | Ymddiriedolwr | 27 November 2014 |
|
|
||||||||
MICHAEL GLEESON | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||||||
DENNIS DAVIES | Ymddiriedolwr | 20 March 2013 |
|
|
||||||||
MR THEO GRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.