Hanes ariannol F J WALLIS CHARITABLE SETTLEMENT

Rhif yr elusen: 279273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £64.67k £52.38k £55.24k £48.68k £52.89k
Cyfanswm gwariant £41.78k £27.30k £58.23k £44.25k £53.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A