THE HISTORICAL METALLURGY SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a forum for research and exchange of information on all aspects of past metallurgy, in Britain and worldwide. We also aim to promote the understanding and conservation of all aspects of the heritage relevant to metallurgy. Our interests range from prehistory to the present, and from extraction and smelting to all aspects of metalworking and the use of metals in society.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
- HMS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Charlton | Cadeirydd | 11 June 2022 |
|
|
||||||
Dr Ethan Samuel Greenwood | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Berber Sanderijn van der Meulen | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Hayden Scott-Pratt | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
Dr Florian Tereygeol | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||||
Michael Edmund John Birch | Ymddiriedolwr | 17 June 2023 |
|
|
||||||
Raluca Ioana Lazarescu | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Therese Christina Kearns | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Maria Florencia Becerra | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Rowan Oliver Clement Taylor | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Eric Alexander Scott Nordgren | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||||
Dr Vanessa Cheel | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
Thomas Rose | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||||
John Lincoln Mark Cranfield | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||||
William Kynaston Hawkes | Ymddiriedolwr | 17 June 2017 |
|
|
||||||
Dr Paul Rondelez | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
||||||
Dr Jonathan Lech Prus | Ymddiriedolwr | 31 May 2014 |
|
|||||||
Dr PETER WICKHAM KING | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Dr JUSTINE CECILY BAYLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.48k | £20.45k | £58.04k | £18.97k | £14.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.29k | £21.32k | £18.17k | £6.92k | £4.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Chwefror 2023 | 116 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Chwefror 2023 | 116 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Mawrth 2021 | 142 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/08/1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/05/2012 as amended on 26 Sep 2019 as amended on 05 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE ANDINSTRUCT THE PUBLIC BY THE FURTHERANCE OF THE STUDY, INVESTIGATION, DESCRIPTION AND PRESERVATION OF THE HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF THE EXTRACTION AND PREPARATION OF ORES AND OTHER RELEVANT MINERALS, OF THE SMELTING AND WORKING OF METALS, OF THE MANUFACTURE AND USE OF METAL OBJECTS AND OF OTHER RELEVANT ACTIVITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dean Farm Oasthouse
Rushlake Green
Heathfield
TN21 9QU
- Ffôn:
- 01435830155
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window