ymddiriedolwyr 8TH WORTHING SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 279339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (121 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Rippon | Cadeirydd | 15 March 2023 |
|
|
||||
James Kennedy | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Alec Irving | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Holmes | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Harry Rippon | Ymddiriedolwr | 30 July 2022 |
|
|
||||
Robert Tennent | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Mark Mears | Ymddiriedolwr | 27 May 2022 |
|
|
||||
Samantha Fullman | Ymddiriedolwr | 06 July 2019 |
|
|
||||
Kevin Lawrence | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Paul Chaplain | Ymddiriedolwr | 01 February 1996 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.