Hanes ariannol ENGLISH TOURING OPERA LIMITED
Rhif yr elusen: 279354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.12m | £2.82m | £2.55m | £2.97m | £3.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.25m | £2.76m | £1.30m | £3.53m | £3.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.87m | N/A | £2.00m | £1.88m | £1.86m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.18m | £2.27m | £2.39m | £2.28m | £2.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £705.84k | £311.62k | £9.36k | £379.05k | £580.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.75k | £3.99k | £909 | £255 | £3.89k | |
|
Incwm - Arall | £229.23k | £228.66k | £154.95k | £306.56k | £708.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £6.45k | £0 | £16.10k | £6.00k | £3.03k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.06m | £2.50m | £1.10m | £3.26m | £3.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £193.53k | £256.23k | £199.92k | £264.04k | £259.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.09k | £8.40k | £0 | £19.75k | £13.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.