AYLESBURY JUNIOR YOUNG FARMERS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
youth club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 20 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
- A J Y F C (Enw gwaith)
- AJYFC (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREGORY JAMES VENN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FIONA BLACKLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DI FULTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.88k | £603 | £0 | £1.26k | £3.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.82k | £670 | £570 | £603 | £3.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Ebrill 2024 | 284 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Ebrill 2024 | 649 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Ebrill 2024 | 1014 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 25 Awst 2023 | 1151 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH OCTOBER 1978
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF YOUNG MEMBERS OF THE PUBLIC AT LARGE IN ATRICULTURE, HOME-CRAFTS, COUNTRY LIFE AND RELATED SUBJECTS AND IN THE INTERESTS OF THE SOCIAL WELFARE OF SUCH MEMBERS TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISIONOF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS, BEING FACILITIES WHICH WILL IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE AND WILL ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF THEIR SPIRITUAL AND MENTAL CAPACITIES, SEL RELIANCE AND INDIVIDUAL RESPONSIBILITY SO THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF THE COMMUNITY.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE AYLESBURY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BURSTON HILL FARM
WEEDON ROAD
ASTON ABBOTTS
AYLESBURY
HP22 4NQ
- Ffôn:
- 01296681720
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window