ymddiriedolwyr THE HARINGTON SCHEME LIMITED
Rhif yr elusen: 279376
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Mary Kelly | Cadeirydd | 06 April 2022 |
|
|
||||
Penelope Jane Kenway | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Forsythe | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Katherine Rebecca Lamb | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Laura Hazel Dales | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|
||||
Matthew John Hagopian | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Mark Anthony Cooke | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Pauline Treen | Ymddiriedolwr | 15 June 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.