THE BENTLEY AND JOSEPH CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 279444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advance Religion and in particular Jewish religion and to advance the education of persons of the Jewish Faith in the UK.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024

Cyfanswm incwm: £10,973
Cyfanswm gwariant: £11,035

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 1980: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE BENTLEY FAMILY CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SIMON BENTLEY Ymddiriedolwr 27 March 2024
THE FACIAL SURGERY RESEARCH FOUNDATION - SAVING FACES
Derbyniwyd: Ar amser
YAD VASHEM UK FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Esther Bentley Ymddiriedolwr 28 February 2024
Dim ar gofnod
MR JOSH BENTLEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.90k £12.13k £15.47k £10.56k £10.97k
Cyfanswm gwariant £26.98k £14.28k £16.11k £7.45k £11.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2024 13 Chwefror 2025 46 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2023 08 Ebrill 2024 102 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2022 06 Hydref 2023 282 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 28 Chwefror 2021 28 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 28 Chwefror 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 29 Chwefror 2020 28 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 29 Chwefror 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 GARRICK WAY
LONDON
NW4 1TA
Ffôn:
0207 3178022
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael