Hanes ariannol KENT INTERNATIONAL HEALING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 279456
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 19/10/2014 | 19/10/2015 | 19/10/2016 | 19/10/2017 | 19/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.19k | £9.19k | £5.98k | £5.40k | £4.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.99k | £8.91k | £5.72k | £4.20k | £3.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.