Hanes ariannol D T F LIMITED
Rhif yr elusen: 279476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21m | £2.28m | £1.77m | £2.00m | £1.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45m | £1.43m | £1.27m | £1.83m | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £40.00k | £323.03k | £28.66k | £204.50k | £293.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17m | £1.95m | £1.74m | £1.79m | £1.67m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £234.90k | £273.12k | £216.91k | £240.14k | £289.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.21m | £1.16m | £1.05m | £1.59m | £1.16m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.20k | £13.20k | £13.20k | £13.20k | £13.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £221.70k | £259.92k | £203.71k | £226.94k | £275.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.21m | £1.16m | £1.05m | £1.59m | £1.16m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.