THE FRIENDS OF HOLY TRINITY CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and upkeep of Holy Trinity Church, Bradpole, its contents from time to time, and the churchyard.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Dorset
Llywodraethu
- 01 Ionawr 1961: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Whiting | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||
Lesley Carol Anne Dove | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
STEVEN DOVE | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rev JANIS ELIZABETH MOORE | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
MAUREEN ROSBROOK | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
CHRISTINE MANSELL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
WENDY CARNELL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
JOHN ADAMS | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
SHEENA TOMKINS | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.02k | £10.85k | £7.51k | £8.86k | £16.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.97k | £649 | £17.30k | £1.20k | £760 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 FEBRUARY 1980 as amended on 20 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF RELIGION AND IN PARTICULAR BY THE PRESERVATION AND UPKEEP OF THE CHURCH, ITS CONTENTS FROM TIME TO TIME AND ITS CHURCHYARD.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 01 Ionawr 1961 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Old Mill
Loders
Bridport
DT6 4NN
- Ffôn:
- 01308 427159
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window