Hanes ariannol BRADFORD VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 279546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £18.39k £18.39k £25.58k £16.99k £18.93k
Cyfanswm gwariant £9.58k £7.67k £11.69k £20.15k £13.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.70k £13.33k £23.80k £5.30k £2.47k