BRADFORD VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a community building for the use of the villagers and local hirers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,466 o 3 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 08 Mai 1980: Cofrestrwyd
- BRADFORD AND COOKBURY VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER WILLIAM REED | Cadeirydd |
|
|
|||||
EILEENRUTH SMALE | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Martin Patrick Taylor | Ymddiriedolwr | 19 April 2017 |
|
|
||||
June Pennington | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
PAULINE JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT WILLIAM SMALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN DEREK OKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLINE JANE HAWKING | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.39k | £18.39k | £25.58k | £16.99k | £18.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.58k | £7.67k | £11.69k | £20.15k | £13.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.70k | £13.33k | £23.80k | £5.30k | £2.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 22 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 7TH NOVEMBER 1979
Gwrthrychau elusennol
TRUST FOR A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF BRADFORD, COOKBURY AND MIDDLECOTT HAMLET, DEVON, WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING THE USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND OTHER FROMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHAMBITANTS.
Maes buddion
PARISH OF BRADFORD COOKBURY AND MIDDLECOTT HAMLET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HIGHWEEK
HIGHAMPTON
BEAWORTHY
EX21 5JP
- Ffôn:
- 01409231261
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
bradfordandcookburyvillagehall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window