Hanes ariannol THE BRITISH ENGINEERIUM TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 279579
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98 £37.44k £90.05k £91.89k £251.46k
Cyfanswm gwariant £219.40k £113.72k £107.18k £128.01k £256.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A